Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Heinrich Hansen | 06.09.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Richard Nielsen | 06.09.1999 | 08.12.2004 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1999 | 06.09.1999 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susan Holm Hansen | 08.08.2005 | bestyrelse |
Michael Heinrich Hansen | 08.12.2004 | bestyrelse |
Charlotte Bjørnbach Nielsen | 08.12.2004 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Richard Nielsen | 08.12.2004 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Betina Winkler Kevings | 08.12.2004 | 08.08.2005 | bestyrelse |