Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Bibranche | Navne | Hovedbranche | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1999-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Staten ApS. (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2011-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Hegnetslund Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2011-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC ARTISTS MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2014-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hegnetslund ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ANYWEAR ApS. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EXPLOITATION ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: REBEL FOOD IVS. (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hegnetslund Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Andelsklubben1 IVS. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2017-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: REBEL FOOD IVS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEKNIK FYN ApS. (offentliggjort 2019-08-18)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i værdipapirer, fast ejendom, skov- og landbrug, selskaber, immaterielle rettigheder samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed samt renovering af ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 tilføjes Vedtægter: 2012-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Binavne: FORTUNA FILM ENTERPRIZES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2011-10-18)
Den 2011-05-10 tilføjes Navne: FORTUNA ApS (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-05-09 fjernes Navne: FORTUNA FILM ApS (offentliggjort 1999-11-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 139.799,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 14, 4681 Herfølge (offentliggjort 2005-11-25)
Den 2005-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 90, 4681 Herfølge (offentliggjort 1999-11-16)
Den 2004-03-31 fjernes Bestyrelse: Peter Aalbæk Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 90, 4681 Herfølge (offentliggjort 1999-11-16)
Den 1999-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Aalbæk Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 tilføjes Direktion: Peter Aalbæk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 fjernes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 tilføjes Legale ejere: Peter Aalbæk Jensen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1999-10-19 tilføjes Navne: FORTUNA FILM ApS (offentliggjort 1999-11-16)
Den 1999-10-18 fjernes Navne: BJHD60-D100 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Aalbæk Jensen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1999-10-19 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Binavne: FORTUNA FILM ENTERPRIZES ApS, PETER AALBÆK JENSEN ApS, FORTUNA FILM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-12-14)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: BJHD60-D100 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: BJHD ADMINISTRATION. ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)