Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 1999-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PETERSEN & OLSEN A/S. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2021-05-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-12-20 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-14 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2007-05-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-01 tilføjes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2000-04-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2000-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Gershøj 30, 2760 Måløv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-11 tilføjes Direktion: Bo Johnny Vesternæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, fabrikations- og håndværksvirksomhed samt eje aktier og anparter i selskaber, der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Legale ejere: Bo Johnny Vesternæs (offentliggjort 2017-12-21)
Den 1999-07-11 tilføjes Navne: BO VESTERNÆS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-11 tilføjes Reelle ejere: Bo Johnny Vesternæs (offentliggjort 2017-12-21)
Den 1999-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-07-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Stiftere: Bo Johnny Vesternæs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Vedtægter: 1999-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)