Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Wai Ming Teng | 05.02.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martinus Christiaan Maurits | 26.05.2014 | 22.06.2017 | direktør |
Philip Martin Graff | 15.01.2008 | 05.02.2021 | direktør |
Jan Ranners | 15.06.2006 | 15.01.2008 | direktør |
Jørgen Erik Frandsen | 16.06.2004 | 15.06.2006 | direktør |
Anders Kaj Westkämper | 16.06.2004 | 14.07.2004 | direktør |
David Charles Eveleigh | 01.08.2002 | 16.06.2004 | direktør |
Martin Boon | 02.04.2002 | 01.08.2002 | adm. dir |
Carmen Helena Maria Portocarero | 29.06.2001 | 15.04.2002 | direktør |
David John Hammond | 24.09.1999 | 29.06.2001 | direktør |
Kim Madsen | 01.07.1999 | 24.09.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marit Anke Wilhelmina Cremers-Wit | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Johannes Junge | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Wai Ming Teng | 16.06.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Marie Marc Vanderick | 05.02.2021 | 16.06.2023 | formand |
Wai Ming Teng | 05.02.2021 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Marie Marc Vanderick | 03.01.2018 | 04.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Wai Ming Teng | 16.08.2016 | 04.02.2021 | formand |
Andrea Giovanni Bono | 19.11.2015 | 03.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Wai Ming Teng | 26.05.2014 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Luca Vittorio Zappia | 26.05.2014 | 19.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Attila Tamás Szücs | 28.01.2013 | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Erik Lagercrantz | 28.01.2013 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Campenon | 04.08.2011 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henrik Thomas Sunesson | 16.11.2009 | 07.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Walter Höh | 16.11.2009 | 17.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tomi Pekka Suojansalo | 01.09.2009 | 16.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Roger Ingvar Söderberg | 24.04.2008 | 16.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Alberte Henrike Barbara van Lohuizen | 30.04.2007 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Rudolf Rottenwalter | 06.09.2005 | 20.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kaj Westkämper | 16.06.2004 | 30.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
David Charles Eveleigh | 01.08.2002 | 16.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Helen Louise Ashton | 01.08.2002 | 01.09.2003 | formand |
Katinka van Mourik | 02.04.2002 | 06.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Martin Boon | 02.04.2002 | 01.08.2002 | formand |
Carmen Helena Maria Portocarero | 29.06.2001 | 02.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Frandsen | 24.09.1999 | 02.04.2002 | formand |
Richard Hirst | 24.09.1999 | 02.04.2002 | næstformand |
David John Hammond | 24.09.1999 | 29.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1999 | 24.09.1999 | bestyrelsesmedlem |