Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Højgaard Hermansen | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Frederiksmose Dalsgaard | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Harry Nielsen | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Neergaard Jensen | 06.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Laursen Nordby Overgaard | 02.07.2021 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Neergaard Ludvigsen | 16.06.2017 | 02.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Ellegaard Petersen | 04.06.2014 | 16.06.2017 | formand |
Anna Karina Berg | 10.07.2012 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bent Clausen | 10.07.2012 | 04.06.2014 | formand |
Jens Hougaard Nielsen | 20.05.2009 | 04.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ryan Boddum Andersen | 20.05.2009 | 10.07.2012 | formand |
Birgitte Ludvigsen | 06.07.2007 | 10.07.2012 | bestyrelsesmedlem |