Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Tåstrupvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 fjernes Bestyrelse: Jane Tolstrup Sand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Direktion: Kristian Skov Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 fjernes Navne: VPE HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Stiftere: Kristian Skov Petersen, Anders Skov Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 fjernes Direktion: Anders Skov Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Bestyrelse: Jane Tolstrup Sand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i selskaberne Viggo Petersens eftf. ApS og AK Leasing ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: VPE HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-27 fjernes Navne: VPE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Vedtægter: 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Tåstrupvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Direktion: Anders Skov Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Navne: VPE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Stiftere: Kristian Skov Petersen, Anders Skov Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)