Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Vivi Ejlertsen | 27.05.2020 | direktør |
Søren Ejlertsen | 03.05.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Dan Nielsen | 01.01.2006 | 03.05.2012 | direktør |
Søren Ejlertsen | 01.01.1999 | 01.01.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejlif Folkemar Thomasen | 18.01.2023 | 20.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Vivi Ejlertsen | 18.01.2023 | 20.02.2023 | formand |
Søren Ejlertsen | 22.09.2022 | 20.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Ejlertsen | 22.09.2022 | 18.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Ejlertsen | 22.09.2022 | 18.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Vivi Ejlertsen | 22.09.2022 | 17.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejlif Folkemar Thomasen | 22.09.2022 | 17.01.2023 | formand |
Søren Ejlertsen | 16.06.2015 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Vivi Ejlertsen | 16.06.2015 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jes Damsted | 16.06.2015 | 27.05.2020 | formand |
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen | 02.03.2001 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Johan Peter Lyngdorf | 02.03.2001 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Gert Brun | 02.03.2001 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |