Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Formål | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 fjernes Direktion: Christoffer Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-04 tilføjes Direktion: Signe Ringvad Bøje (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: FRIEDLAND HOLDING A/S, Erik Friedlænder (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Friedlænder, Charlotte Klysner, Signe Ringvad Bøje, Christoffer Friedlænder, Frank Sejer Mathiasen (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-09-09 tilføjes Binavne: Hellerup Konsulent og Serviceanpartsselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-31 tilføjes Navne: FC Regnskab og Rådgivning Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-30 fjernes Navne: Hellerup Konsulent og Serviceanpartsselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-31 tilføjes Vedtægter: 2022-08-31 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: FRIEDLAND HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Reelle ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-12-20 fjernes Reelle ejere: Per Friedlænder (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Christoffer Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Nikolaj Ellinghart (direktør) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 12, kl. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevangen 14, 3540 Lynge (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-13 tilføjes Direktion: Nikolaj Ellinghart (direktør) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-08-13 fjernes Direktion: Helle Søbroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-13 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-13 tilføjes Navne: Hellerup Konsulent og Serviceanpartsselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-08-12 fjernes Navne: EGEVANGEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-13 tilføjes Vedtægter: 2020-08-13 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: FRIEDLAND HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Jakob Søbroe (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Friedlænder (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Jakob Søbroe (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Jakob Søbroe (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-04-05)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevangen 14, 3540 Lynge (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2006-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed, herunder eje anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Navne: EGEVANGEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2006-10-25 fjernes Navne: FH-1 ApS (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2006-10-26 tilføjes Vedtægter: 2006-10-26 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Helle Søbroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 fjernes Direktion: Erik Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 fjernes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 19, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2006-04-20 tilføjes Direktion: Erik Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-20 fjernes Direktion: Birger Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-20 tilføjes Navne: FH-1 ApS (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-04-19 fjernes Navne: KONG GEORGS VEJ 37-39 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-04-20 tilføjes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 fjernes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Legale ejere: Jakob Søbroe (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 19, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2005-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-04-05)
Den 1999-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-19 tilføjes Navne: KONG GEORGS VEJ 37-39 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-18 fjernes Navne: SCSK 2681 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-18 tilføjes Direktion: Birger Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-18 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-18 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-18 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: SCSK 2681 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)