Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
F Hansen Holding ApS (CVR 29790485) | NORMAL | 01.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Margit Hansen | 01.07.2018 | 01.10.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Finn Hansen | 31.12.2015 | 01.10.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Peter Møller Hansen | 30.06.2011 | 30.12.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Finn Hansen | 30.06.2011 | 30.12.2015 | 66,67-89,99% | 66,67 % |