Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVEND POVLSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyager 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Navne: SVEND OTTO POVLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Reelle ejere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Stiftere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Svend Povlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Svend Otto Povlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-23 Statstidende Dekret
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Bestyrelse: Carl Tore Jan Martens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Svend Povlsen A/S samt at drive handel, industri, vognmandsforretning og speditionsvirksomhed. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2007-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmre af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2007-11-29 tilføjes Vedtægter: 2007-11-29 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2005-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyager 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2005-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 8-10, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-09)
Den 2000-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 8-10, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Bestyrelse: Carl Tore Jan Martens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-01 tilføjes Direktion: Svend Otto Povlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Legale ejere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Navne: SVEND OTTO POVLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Reelle ejere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Stiftere: Svend Otto Povlsen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-21)