Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 31, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2022-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2022-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: stefan@familie-schmidt.dk (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2013-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2007-07-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-12-22 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-05-31)
Den 2007-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 tilføjes Vedtægter: 2007-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Direktion: Ole Høyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 tilføjes Legale ejere: HØYER & SCHMIDT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2007-10-17 tilføjes Reelle ejere: Helle Høyer Schmidt, Stefan Schmidt (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2007-07-24)
Den 2007-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 12, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ediths Allé 12, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Datavej 15, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Datavej 15, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2003-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Ole Høyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 fjernes Direktion: Helle Høyer Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 fjernes Revisor: K.T.H. virksomhedsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-24 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET HØYER & HØYER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Direktion: Helle Høyer Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-05-31)
Den 1998-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HØYER & SCHMIDT ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1998-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-11-24 tilføjes Revisor: K.T.H. virksomhedsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Stiftere: Stefan Schmidt, Helle Høyer Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)