Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 34, st., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 fjernes Direktion: Danial Aziz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 fjernes Navne: DSA-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Revisor: I K S Revision/FDR v/Ivar Kofoed Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Stiftere: Annelise Birch Funch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 34, st., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 34, st., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-02-23)
Den 2001-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 34, st., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-02-23)
Den 2001-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2001-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service og investering, samt deraf følgende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Vedtægter: 2001-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-16 tilføjes Direktion: Danial Aziz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-16 fjernes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 fjernes Direktion: Kjeld Funch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-16 tilføjes Navne: DSA-KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 fjernes Navne: T.E.S. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-16 tilføjes Revisor: I K S Revision/FDR v/Ivar Kofoed Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2000-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Neergårdsvej 16, st. h., 4000 Roskilde (offentliggjort 1999-12-17)
Den 2000-10-31 fjernes Revisor: I K S Revision/FDR v/Ivar Kofoed Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neergårdsvej 16, st. h., 4000 Roskilde (offentliggjort 1999-12-17)
Den 1999-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Melagervej 23, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Melagervej 23, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-06 tilføjes Direktion: Kjeld Funch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Navne: T.E.S. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Revisor: I K S Revision/FDR v/Ivar Kofoed Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Stiftere: Annelise Birch Funch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)