Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Alstrøm Rugbjerg | 17.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Møller Madsen | 21.06.2017 | 17.05.2022 | direktør |
Kenth Solfjeld | 20.03.2007 | 21.06.2017 | direktør |
Henrik Hansen | 27.07.2003 | 20.03.2007 | adm. dir |
Ejvind Byrgesen Jensen | 24.02.1998 | 27.07.2003 | direktør |