Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Hansen(virk.: 157) | 1,27 % | 1,91 % | 1,91 % | 2,55 % |
Klaus Robert Elling Helmersen(virk.: 47) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,26 % |
Peter Skak Olufsen(virk.: 59) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,86 % |
Niels Bjerg(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,06 % |
Oluf Krieger von Lowzow(virk.: 55) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,55 % |
Knud Erik Hesselbjerg(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 21,62 % |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen(virk.: 77) | 10,39 % | 11,69 % | 11,69 % | 20,78 % |
Anders Pedersen(virk.: 50) | 0 % | 0 % | 0 % | 18,00 % |
Jens Skjold Rehmeier(virk.: 30) | 3,33 % | 3,33 % | 6,67 % | 10,00 % |
Lars Erling Steen Hansen(virk.: 68) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,24 % |
Per Ørskov Østergaard(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Jan Paulsen(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karl Peter Lyhr(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Søndberg(virk.: 49) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,83 % |
Pct. | 1,48 % | 1,75 % | 1,88 % | 10,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Oluf Krieger von Lowzow | ||
Niels Bjerg | 01.01.2007 | Hemmestrupvej 9, 4683 Rønnede |
Karl Peter Lyhr | 06.08.2012 | Kile 25, 5471 Søndersø |
Per Ørskov Østergaard | 20.05.2014 | Rosenørns Alle 27A, 1970 Frederiksberg C |
Torben Søndberg | ||
Knud Erik Hesselbjerg | 02.02.2017 | Hejrebakken 29, 8220 Brabrand |
Jan Paulsen | 01.09.2017 | Reersøgade 2, 2100 København Ø |
Jens Skjold Rehmeier | 01.11.2017 | Paradisæblevej 108, 2500 Valby |
Anders Pedersen | 01.12.2020 | |
Klaus Robert Elling Helmersen | 01.12.2020 | Caroline Mathildevej 11, 2950 Vedbæk |
Frank Hansen | 01.09.2021 | Hambros Alle 23, 2900 Hellerup |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen | 30.09.2021 | Kirkemosevej 2, 5400 Bogense |
Aktive virksomheder: (12) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ambition Active Denmark Management ApS | 27927572 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
BLASONE HOLDING S.M.B.A. | 31349362 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Basic Events Scandinavia ApS | 38511262 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Cardi ApS | 38059521 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Webportaler (631200) |
Copenhagen Designers | 26951364 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
EASE LIFE DYNAMIC ApS | 29445621 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Pier Marine Interiors ApS | 36032987 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (331500) |
SELSKABET AF 05.03.2011 ApS | 33251017 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
SHCG A/S | 32451144 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
STS Alpresor AB | 32235271 | Aktiv | Rejsearrangører (791200) |
Sweiss Clinic AB | 37010138 | Aktiv | Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (479117) |
bentleyuser.dk | 30366794 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.02.2000 | 0,00 (km) | Bredgade 76, 1260 København K | Bredgade 76, 1260 København K |
19.07.2001 | 0,00 (km) | Bredgade 76, 1260 København K | Bredgade 76, 1260 København K |
26.10.2005 | 2,59 (km) | Bredgade 76, 1260 København K | Lautrupsgade 9, 2100 København Ø |
15.09.2010 | 10,21 (km) | Lautrupsgade 9, 2100 København Ø | Richard Mortensens Vej 61, 2300 København S |
21.08.2012 | 6,53 (km) | Richard Mortensens Vej 61, 2300 København S | Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C |
03.01.2014 | 4,11 (km) | Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C | Langebrogade 5, 1411 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 25.10.2012 (545 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Selskabet af 15. august 2016 ApS | 37946052 |
Selskabet af 15. august 2019 A/S | 20749687 |
Selskabet af 15. december 2017 ApS | 39174634 |
Selskabet af 15. december 2020 | 41946075 |
Selskabet af 15. oktober 2017 ApS | 39020947 |
Selskabet af 15/12-2009 A/S | 32664059 |
Selskabet af 16.3.1989 A/S | 12901577 |
SELSKABET AF 16.10.2006 ApS | 29794502 |
Selskabet Af 16. August 1965 | 61232028 |
Selskabet af 16. August 2021 ApS | 42604135 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Hansen(virk.: 157) Ikke aktiv i virksomheden. | 66 | 0 | 0 | 4 | 75 | 12 |
Klaus Robert Elling Helmersen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 |
Peter Skak Olufsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 |
Niels Bjerg(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 |
Oluf Krieger von Lowzow(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 |
Knud Erik Hesselbjerg(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | 4 |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 16 | 29 | 7 |
Anders Pedersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 8 | 27 | 2 |
Jens Skjold Rehmeier(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 |
Lars Erling Steen Hansen(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 |
Per Ørskov Østergaard(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Jan Paulsen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
Karl Peter Lyhr(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torben Søndberg(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 11 % | 53 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Hansen(virk.: 157) Ikke aktiv i virksomheden | 93 | 109 | 2 | 80 |
Klaus Robert Elling Helmersen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 19 | 5 | 17 |
Peter Skak Olufsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 58 | 0 | 3 | 1 |
Niels Bjerg(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 7 | 1 | 2 |
Oluf Krieger von Lowzow(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 1 | 1 | 2 |
Knud Erik Hesselbjerg(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 32 | 3 | 2 |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 13 | 2 | 23 |
Anders Pedersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 49 | 1 | 1 | 0 |
Jens Skjold Rehmeier(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 23 | 1 | 0 |
Lars Erling Steen Hansen(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden | 87 | 15 | 0 | 1 |
Per Ørskov Østergaard(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 20 | 0 | 4 |
Jan Paulsen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 43 | 1 | 0 | 2 |
Karl Peter Lyhr(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 3 |
Torben Søndberg(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 47 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 624 | 245 | 19 | 139 |
Pct. | 61 % | 24 % | 2 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |