Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 59, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 fjernes Bestyrelse: Karsten Kallesø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Direktion: Klaus Ihler Holm (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 fjernes Navne: DET DANSKE SKOVREJSNINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-02-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 tilføjes Bestyrelse: Klaus Ihler Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 fjernes Bestyrelse: Jon Søberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 tilføjes Direktion: Klaus Ihler Holm (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 fjernes Direktion: Karsten Kallesø (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Bestyrelse: Karsten Kallesø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Bestyrelse: Klaus Ihler Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Direktion: Karsten Kallesø (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Direktion: Klaus Ihler Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med skovprodukter og udvikling af skovprojekter, herunder køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets bestyrelse i forening eller af selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Vedtægter: 1995-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: DET DANSKE SKOVREJSNINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-31 fjernes Navne: SKOVREJSNINGSSELSKABET AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-16 fjernes Direktion: Kent Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Navne: SKOVREJSNINGSSELSKABET AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-26 fjernes Navne: SILKEBORG ILT OG GAS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-26 fjernes Direktion: Aleks Kjærsgaard Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 fjernes Revisor: Richardt Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 59, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-20 tilføjes Bestyrelse: Klaus Ihler Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Direktion: Aleks Kjærsgaard Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-20 tilføjes Navne: SILKEBORG ILT OG GAS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-12-20 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Revisor: Richardt Laursen, JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)