Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Dansurg@mail.tdcadsl.dk (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2006-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SPECIALLÆGESELSKABET KIRSTEN HOUGAARD JENSEN ApS. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-07-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-07-14 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 12, 2840 Holte (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2014-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbakken 19, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2013-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbakken 19, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2013-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: De Conincks Vej 15, 2840 Holte (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2013-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt at eje aktier og anparter i datterselskaber, herunder anparter i speciallægeselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Vedtægter: 2013-06-24 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2007-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: De Conincks Vej 15, 2840 Holte (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2007-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 11, 2. TV., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Navne: LB HOLDING OG FINANS ApS (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2007-03-29 fjernes Navne: SPECIALLÆGE LARS BJØRN RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 fjernes Binavne: LB MEDICAL ApS, KIRURGISK KLINIK ROSKILDE SPECIALLÆGEANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2000-03-16)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2005-01-06 fjernes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2000-03-16)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 11, 2. TV., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-15 tilføjes Binavne: LB MEDICAL ApS, KIRURGISK KLINIK ROSKILDE SPECIALLÆGEANPARTSSELSKAB, SPECIALLÆGE LARS BJØRN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Direktion: Lars Bjørn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-15 tilføjes Legale ejere: Lars Bjørn (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1991-05-15 tilføjes Navne: SPECIALLÆGE LARS BJØRN RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Bjørn (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1991-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1991-05-15 tilføjes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Stiftere: Lars Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)