Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 138, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: rlholding@stofanet.dk (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: rammelisten@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2004-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK OG MASKINSNEDKERI ApS. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Henrik Elving Holding ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Navne: RAMMELISTEN ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: rammelisten@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, snedkeri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-10-23 tilføjes Navne: RAMMELISTEN ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2004-10-22 fjernes Navne: HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK OG MASKINSNEDKERI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS, REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-23 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE, REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-10 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2000-01-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-07 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Direktion: Hans Arne Nielsen Elving (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Revisor: Konsulentvirksomheden Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 fjernes Revisor: Gudmund Thomassen Sort (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-16)
Den 1975-12-30 tilføjes Direktion: Hans Arne Nielsen Elving (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Elving (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1975-12-30 tilføjes Navne: HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK OG MASKINSNEDKERI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Elving (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1975-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Revisor: Gudmund Thomassen Sort, Konsulentvirksomheden Bayer, PricewaterhouseCoopers, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)