Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 15, 1466 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Navne: NORMANN NIELSEN BILER. KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-11-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Stiftere: Jens Christian Fomsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 fjernes Direktion: Jan Skat Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 fjernes Direktion: Bent Normann Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af automobiler samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Vedtægter: 1993-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Navne: NORMANN NIELSEN BILER. KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-09 fjernes Navne: UNI-PLAN AGENTUR SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-09 fjernes Direktion: Jens Christian Fomsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Revisor: JAN SEJLING CLAUSEN REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 15, 1466 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-06 tilføjes Direktion: Jens Christian Fomsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-06 tilføjes Navne: UNI-PLAN AGENTUR SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Revisor: JAN SEJLING CLAUSEN REVISION ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Stiftere: Jens Christian Fomsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)