Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Binavne | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 tilføjes Direktion: René Carl-Anders Gjerding (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Direktion: Torben Brændgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Torben Brændgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Jan Astrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Jan Astrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Niels Søe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og handel, import og eksport samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 tilføjes Vedtægter: 2011-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2007-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2000-05-11)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 20/02 1995 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-22 fjernes Navne: DANMULD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-22 fjernes Binavne: FIBREMIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 tilføjes Legale ejere: PINDSTRUP MOSEBRUG A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1995-02-19 fjernes Legale ejere: PINDSTRUP MOSEBRUG A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-01 tilføjes Binavne: FIBREMIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Direktion: Niels Søe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-01 tilføjes Legale ejere: PINDSTRUP MOSEBRUG A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1986-08-01 tilføjes Navne: DANMULD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-08-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)