Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-27 fjernes Bestyrelse: Frede Fink Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Direktion: Asbjørn Thyge Lausten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-27 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 6. MAJ 1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 6. MAJ 1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-31 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Direktion: Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Navne: HN FINANSIERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt andet efter bestyrelsens skøn beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 tilføjes Vedtægter: 1996-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 301.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-31 tilføjes Navne: HN FINANSIERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-30 fjernes Navne: TØMRER- OG SNEDKERMESTER HENNING NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-08 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Direktion: Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-08 tilføjes Navne: TØMRER- OG SNEDKERMESTER HENNING NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)