Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1991-10-22 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1991-10-22 fjernes Navne: MARINUS MØLLER & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1991-09-11 tilføjes Navne: MARINUS MØLLER & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-10 fjernes Navne: MARIUS MØLLER & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-04 fjernes Bestyrelse: Annelise Herseth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-04 fjernes Direktion: Bjørn Engel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1982-11-19 tilføjes Bestyrelse: Annelise Herseth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Direktion: Bjørn Engel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1982-11-19 tilføjes Navne: MARIUS MØLLER & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Vedtægter: 1982-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-04)
Den 1982-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)