Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 16, 1506 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Claes Aller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Direktion: Erik Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-19 fjernes Navne: BLADFORLAGET AF FØRSTE OKTOBER 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-03 tilføjes Bestyrelse: Katinka Pernille Aller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-03 fjernes Bestyrelse: Poul Holdt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 fjernes Bestyrelse: Poula Johanne Savstrup Bojesen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Bestyrelse: Michala Mentze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 fjernes Bestyrelse: Ulla Elisabeth Aue (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 fjernes Bestyrelse: Poula Johanne Savstrup Bojesen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille og udgive ugeblade og andre publikationer. Selskabet kan udøve anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Vedtægter: 1992-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Bestyrelse: Bent Schandorph (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Direktion: Bent Schandorph (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Bestyrelse: Otto Pedersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Direktion: Ove Leth-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Steen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 tilføjes Navne: BLADFORLAGET AF FØRSTE OKTOBER 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-12 fjernes Navne: BERLINGSKE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-12 fjernes Bestyrelse: Ole Scherfig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 16, 1506 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Scherfig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Direktion: Ove Leth-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-04 tilføjes Navne: BERLINGSKE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-03-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)