Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Askholm Sørensen | 03.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Gram Degn | 11.11.2019 | 03.01.2022 | direktør |
Hans Helge Sørensen | 25.09.1999 | 11.11.2019 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Christian Nørnberg Strauss | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Gram Degn | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Walbom | 11.12.2006 | bestyrelse |
Jan Ankjær Sørensen | 15.09.2003 | bestyrelse |
Pia Askholm Sørensen | 15.09.2003 | bestyrelse |
Jan Askholm Sørensen | 15.09.2003 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Larsen | 15.09.2003 | 21.05.2007 | formand |
Hans Helge Sørensen | 25.09.1999 | 11.11.2019 | bestyrelse |
Ruth Anna Sørensen | 25.09.1999 | 15.09.2003 | bestyrelse |