Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Julius Klejs Jensen | 08.12.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Nielsen | 03.05.2011 | 08.12.2015 | direktør |
Erik Ingemann Jørgensen | 17.09.2007 | 03.05.2011 | direktør |
Arne Hougaard Mikkelsen | 01.10.1999 | 17.09.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Åge Tang-Andersen | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Julius Klejs Jensen | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Henrik Ørssleff | 18.06.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Erik Skovgaard | 15.06.2015 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hove | 15.06.2015 | 28.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Arne Hougaard Mikkelsen | 25.09.2012 | 12.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nielsen | 25.09.2012 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ingemann Jørgensen | 03.05.2011 | 18.06.2014 | formand |
Carsten Hove | 03.05.2011 | 25.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bo Andersen | 01.04.2011 | 25.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Arne Hougaard Mikkelsen | 17.09.2007 | 01.04.2011 | formand |
Poul Erik Olesen | 01.10.1999 | 17.09.2007 | formand |
Simon Adolf Nikolajsen | 01.10.1999 | 28.09.2001 | bestyrelsesmedlem |