Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erenbjerg | 27.06.2002 | 21.07.2012 | adm. dir |
Poul Erik Mikkelsen | 01.12.2001 | 27.06.2002 | adm. dir |
Nicolai Tillisch | 27.06.2001 | 01.12.2001 | adm. dir |
Søren Kyllebæk | 01.10.1999 | 27.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Nicoline Gjøls-Andersen | 15.03.2012 | 21.07.2012 | formand |
Johnny Emil Søbæk Henriksen | 18.01.2005 | 15.03.2012 | formand |
Peter Lerbrandt | 01.10.1999 | 21.07.2012 | bestyrelse |
Poul Erik Mikkelsen | 01.10.1999 | 21.07.2012 | bestyrelse |
Søren Kyllebæk | 01.10.1999 | 18.01.2005 | bestyrelse |