Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Bech | 16.09.1999 | 29.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Bech | 01.08.2017 | 29.03.2023 | formand |
Stig Theilmann | 23.04.2012 | 29.03.2023 | næstformand |
Kenneth Nielsen | 23.04.2012 | 01.08.2017 | formand |
Henrik Christian Hansen | 23.08.2011 | 23.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anders Friis | 23.08.2011 | 23.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Voigt Djelert | 23.08.2011 | 23.04.2012 | formand |
Arne Reinhold Byel | 23.08.2011 | 23.04.2012 | næstformand |
Stig Theilmann | 25.05.2001 | 23.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 16.09.1999 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jørgensen | 16.09.1999 | 23.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gudmund Larsen | 16.09.1999 | 25.05.2001 | bestyrelsesmedlem |