Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Egestubben 30, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-07 fjernes Bestyrelse: Poul Lunde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Direktion: Laila Lunde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-07 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 10/8 1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Stiftere: Laila Lunde, Kim Lunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egestubben 30, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-10 tilføjes Bestyrelse: Poul Lunde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Direktion: Laila Lunde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, varetage administrationen af disse andre selskaber, eje anlægsaktiver, herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, fabrikation, servicevirksomhed og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 10/8 1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Stiftere: Laila Lunde, Kim Lunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktøralene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Vedtægter: 1999-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)