Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Bestyrelse: Jakob Flyvbjerg Christensen (formand) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Binavne: ØSTDANMARKS ELHANDEL A/S, SJÆLLANDSK ELHANDEL A/S, JYSK ELHANDEL A/S, HILLERØD ELHANDEL A/S, HELE DANMARKS ELHANDEL A/S, DANMARKS ELHANDEL A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Direktion: Brian Seeberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-17 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Verdo Holding A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: MIDTJYSK ELHANDEL A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Stiftere: Viborg Kommunale Værker v/Viborg Kommune, Randers Kommunale Værker v/Randers Kommune, HOBRO KOMMUNE (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Margrete Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Allan Clifford Christensen (næstformand) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Verdo Holding A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-12-14 fjernes Legale ejere: Verdo Holding A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Brian Seeberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2020-09-15 fjernes Direktion: Jesper Søegaard Sahl (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Bestyrelse: Jesper Søegaard Sahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Flyvbjerg Christensen (formand) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Morten Birch (formand) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-11 tilføjes Bestyrelse: Jesper Søegaard Sahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-12-11 fjernes Bestyrelse: Inger Løjengaard Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Søegaard Sahl (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Søegaard Sahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Margrete Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Direktion: Margrete Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Claus Omann Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-04-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Birch (formand) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-04-25 fjernes Bestyrelse: Kim Frimer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Bestyrelse: Mette Urup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-04-10 fjernes Bestyrelse: Christian Hagelskjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Claus Omann Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-05-30 fjernes Direktion: Jesper Søegaard Sahl (direktør) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2018-05-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-17 tilføjes Bestyrelse: Inger Løjengaard Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-01-17 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Dueholm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-16 fjernes Bestyrelse: Inger Løjengaard Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Jesper Søegaard Sahl (direktør) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-31 fjernes Direktion: Erling Fonnesbæk Schulz (direktør) (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Søegaard Sahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Windfeldt Bornerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-08 tilføjes Bestyrelse: Inger Løjengaard Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-08 fjernes Bestyrelse: Benny Lajer Ragner (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2011-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Windfeldt Bornerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-12 fjernes Bestyrelse: Tove Sanna Laursen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-12 tilføjes Direktion: Erling Fonnesbæk Schulz (direktør) (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2010-05-12 fjernes Direktion: Thomas Windfeldt Bornerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-19 fjernes Bestyrelse: Hans Hansen Høyrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Windfeldt Bornerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Vagn Fredslund Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - inden for rammerne af den til enhver tid gældende elforsynings- og konkurrencelovgivning-at forestå handel med electricitet og hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2008-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2008-05-21 tilføjes Vedtægter: 2008-05-21 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 6.564.000,00 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Hagelskjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 fjernes Bestyrelse: Bjarne Aastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2007-05-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Huuse Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-22 fjernes Bestyrelse: Jørn Cato Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Sanna Laursen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Villy Ellermann (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2003-06-11 fjernes Bestyrelse: Kim Lieutenant Laursen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Lund (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-09 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Aastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2002-04-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Lieutenant Laursen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Johannes Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-26 tilføjes Legale ejere: Verdo Holding A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2000-06-01 tilføjes Direktion: Vagn Fredslund Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-01 fjernes Direktion: Hans Hansen Høyrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Johannes Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-17 tilføjes Binavne: ØSTDANMARKS ELHANDEL A/S, SJÆLLANDSK ELHANDEL A/S, JYSK ELHANDEL A/S, HILLERØD ELHANDEL A/S, HELE DANMARKS ELHANDEL A/S, DANMARKS ELHANDEL A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Direktion: Hans Hansen Høyrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-17 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2006-01-04)
Den 1999-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Navne: MIDTJYSK ELHANDEL A/S (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Stiftere: Viborg Kommunale Værker v/Viborg Kommune, Randers Kommunale Værker v/Randers Kommune, HOBRO KOMMUNE (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 1999-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-19)