Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Sørensen | 27.01.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Michael Thorhauge | 26.01.2000 | 01.08.1999 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.08.1999 | 27.01.2000 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1999 | 26.01.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ronni Lank Jensen | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jimmy Troelsgaard Pedersen | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gert Sørensen | 27.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ib Sørensen | 27.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kortegaard | 27.01.2000 | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peder Christian Sørensen | 27.01.2000 | 28.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Robert Lützner | 26.01.2000 | 01.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Lützner | 26.01.2000 | 01.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lützner | 26.01.2000 | 01.08.1999 | formand |
Victor Christoffersen | 01.08.1999 | 27.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.08.1999 | 27.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.08.1999 | 27.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.07.1999 | 26.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.07.1999 | 26.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.07.1999 | 26.01.2000 | bestyrelsesmedlem |