Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Autzen | 18.09.2001 | 29.03.2004 | direktion |
Frederik Refskou Thaning | 25.02.2000 | 01.10.2001 | direktion |
Ole Kiss | 01.08.1999 | 15.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Delin Johnsson | 18.09.2001 | 01.03.2002 | bestyrelse |
Kenneth Myssing | 29.02.2000 | 29.03.2004 | bestyrelse |
Mads Roikjer | 25.02.2000 | 29.03.2004 | bestyrelse |
Frederik Refskou Thaning | 25.02.2000 | 18.09.2001 | bestyrelse |
Ole Kiss | 01.08.1999 | 29.03.2004 | bestyrelse |
Kim Autzen | 01.08.1999 | 29.03.2004 | bestyrelse |
Torben Ejlstrup Andersen | 01.08.1999 | 25.02.2000 | bestyrelse |