Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Brixen | 15.10.1999 | 28.03.2003 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1999 | 15.10.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ibsen Elbæk | 16.11.2000 | 28.03.2003 | formand |
Sven Brixen | 15.10.1999 | 28.03.2003 | bestyrelse |
Hanne Brixen | 15.10.1999 | 28.03.2003 | bestyrelse |
Bjarne Vium | 15.10.1999 | 26.10.2000 | formand |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1999 | 15.10.1999 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.09.1999 | 15.10.1999 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 01.09.1999 | 15.10.1999 | formand |