Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Henrik Friis-Mikkelsen | 14.03.1963 | 05.07.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Henrik Friis-Mikkelsen | 14.03.1963 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Jørgen Ernst Ahrendt Barfoed | 14.03.1963 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Birgitte Lau Friis-Mikkelsen | 14.03.1963 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Arne Jørn Nørgaard Madsen | 14.03.1963 | 29.06.1993 | bestyrelse |
Søren Poll | 14.03.1963 | 30.11.1987 | bestyrelse |