Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Formål | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Stiftere |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: SLS Lysegård Holding ApS, L. Lysegård Holding ApS, SJS Lysegård Holding ApS, BLS Lysegård Holding ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: BSJLS Holding ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Legale ejere: BSJLS Holding ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Birgitte Holck Smidstrup, Svend Jørgen Lyse Smidstrup, Lene Løvbjerg Smidstrup, Søren Løvbjerg Smidstrup (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-27 tilføjes Legale ejere: Lene Løvbjerg Smidstrup, Søren Løvbjerg Smidstrup (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-26 tilføjes Legale ejere: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-27 tilføjes Reelle ejere: Lene Løvbjerg Smidstrup, Birgitte Holck Smidstrup, Søren Løvbjerg Smidstrup, Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-26 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Holck Smidstrup, Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Birgitte Holck Smidstrup, Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-25 fjernes Reelle ejere: Birgitte Holck Smidstrup (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er dyrkning af egne marker, bortforpagtning af driftsbygninger og jord, udlejning af erhvervsejendomme og investering i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Revisor: SØHØJLANDETS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 tilføjes Revisor: SØHØJLANDETS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-03-05 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2017-10-18 tilføjes Direktion: Birgitte Holck Smidstrup (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-18 fjernes Direktion: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Holck Smidstrup (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2017-10-18 fjernes Bestyrelse: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Holck Smidstrup (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: Birgitte Holck Smidstrup (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2017-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lysegaard27@gmail.com (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2012-06-04 tilføjes Bestyrelse: Lene Løvbjerg Smidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-04 fjernes Bestyrelse: Jytte Thule Smidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-10 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2012-04-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er dyrkning af egne marker, bortforpagtning af driftsbygninger og jord, udlejning af erhvervsejendomme og investering i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Vedtægter: 2011-04-26 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2008-10-28 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Legale ejere: Birgitte Holck Smidstrup, Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-22 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysegårdsvej 27, 7140 Stouby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: LYSEGÅRD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jytte Thule Smidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: Svend Jørgen Lyse Smidstrup (offentliggjort 2015-02-09)