Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Erik Helgstrand(virk.: 7) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Jill Hansen(virk.: 5) Formand | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Erik Hansen(virk.: 6) Stiftere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Mikkel Esbjerg(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,14 % | 9,14 % | 9,14 % | 9,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Esbjerg | 28.12.2015 | Høstvej 9, 2920 Charlottenlund |
Martin Erik Helgstrand | 22.07.2018 | Carl Feilbergs Vej 13, 2000 Frederiksberg |
Jill Hansen | 19.12.2020 | Peter Bangs Vej 82, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANTON DAM HOLDING ApS | 28896255 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ANTON DAM MØBLER A/S | 24210324 | NORMAL | Møbelforretninger (475910) |
Cathor ApS | 42264660 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Chrixan ApS | 42264911 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
E & J HOLDING ApS | 28310854 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Ejendommen Gammel Kongevej 90 | 41460776 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
I/S Ejendommen Gl. Kongevej 90 | 18189437 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
MICHAEL KEISSNER HOLDING ApS | 30730763 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Stenstrup Hus ApS | 42298212 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Tavithal ApS | 37834769 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Tavithal Djørup Hus ApS | 42285080 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Vinstue 90 I/S | 26452961 | Aktiv | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
XANTOR ApS | 31258596 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.06.2021 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 90, 1850 Frederiksberg C | Gammel Kongevej 90, 1850 Frederiksberg C |
ANTON DAM MØBLER A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1999 (9412 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Anton Christensen | 14879048 |
ANTON CHRISTIAN PEDERSEN | 18869438 |
ANTON DAM ANDERSEN | 71681211 |
ANTON DAM HOLDING ApS | 28896255 |
ANTON DAM MØBLER A/S | 24210324 |
Anton Danefeld Bruun | 41535873 |
ANTON DENCKER NIELSEN | 12891334 |
ANTON EBBENSGAARD | 18780836 |
Anton Eger | 41082127 |
Antonelli Inc. ApS | 38009494 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Erik Helgstrand(virk.: 7) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jill Hansen(virk.: 5) Formand | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Erik Hansen(virk.: 6) Stiftere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mikkel Esbjerg(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 9 % | 14 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Erik Helgstrand(virk.: 7) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 2 | 2 | 3 |
Jill Hansen(virk.: 5) Formand | 2 | 1 | 2 | 2 |
Erik Hansen(virk.: 6) Stiftere | 2 | 3 | 2 | 3 |
Mikkel Esbjerg(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 1 | 4 |
Sum | 22 | 6 | 7 | 12 |
Pct. | 47 % | 13 % | 15 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |