Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Vedtægter: 2023-10-24 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 'HELGE LARSEN HOLDING A/S'. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2023-06-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 3. mf., 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 25, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-21 tilføjes Bestyrelse: Käthe Gryl Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Käthe Gryl Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 fjernes Direktion: Niels Peter Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-18 tilføjes Reelle ejere: Käthe Gryl Larsen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-11-18 fjernes Reelle ejere: Niels Peter Larsen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-29 tilføjes Bestyrelse: Camilla Gryl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-29 fjernes Bestyrelse: Käthe Gryl Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: CCN Holding ApS (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-12-23 fjernes Legale ejere: Niels Peter Larsen (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Camilla Gryl, Christian Gryl Larsen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2013-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-06-19)
Den 2004-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: http://www.ford-salandia.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-06-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Gryl Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-26 fjernes Bestyrelse: Jan Ove Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-25 tilføjes Bestyrelse: Käthe Gryl Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-25 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: http://www.ford-salandia.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2000-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-06-19)
Den 2000-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Ove Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, administrere fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Vedtægter: 1999-06-29 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 25, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Niels Peter Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Peter Larsen (offentliggjort 2020-04-17)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Peter Larsen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: Niels Peter Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)