Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Skougaard Olofsen | 30.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kær Damgaard | 24.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Sørensen | 24.06.1999 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronnie Møller Andersen | 08.04.2021 | 03.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Genefke Nielsen | 08.03.2006 | 24.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kent Kær Damgaard | 24.06.1999 | 08.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Knud Frederik Kær Nielsen | 24.06.1999 | 24.05.2004 | bestyrelsesmedlem |