Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Eghammer | 30.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Ree | 10.11.2008 | 30.05.2024 | adm. dir |
Jes Hovgaard | 07.07.1999 | 10.11.2008 | direktør |
Jørn Hovgaard | 07.07.1999 | 27.11.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Stagegaard | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Eghammer | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 30.05.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Ree | 21.01.2015 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Eghammer | 21.01.2015 | 29.05.2024 | formand |
Karsten Ree | 10.11.2008 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fogh Aagaard | 10.11.2008 | 25.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nielsen | 10.11.2008 | 21.01.2015 | formand |
Torben Kronborg | 27.11.2000 | 10.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Hovgaard | 07.07.1999 | 10.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jes Hovgaard | 07.07.1999 | 10.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Hovgaard | 07.07.1999 | 27.11.2000 | bestyrelsesmedlem |