Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 30.06.1999 (9231
dage). |
Ingen historik.
Branche | Arkitektvirksomhed (711100). |
Sidst opdateret den 06.07.2011 og
angivet som gældende fra 01.01.2008 (6124
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Arkitektvirksomhed (711100) | 01.01.2008 | |
Uoplyst (980000) | 31.03.2004 | 31.12.2007 |
Arkitektvirksomhed (742040) | 30.06.1999 | 30.03.2004 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 01.06.2015 og
angivet som gældende fra 29.05.2015 (3419
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 29.05.2015 | |
false | 30.06.1999 | 28.05.2015 |
Historik | Start | Stop |
---|
RR-SR A/S | 11.09.2008 | 29.05.2015 |
Carl Tore Binderup Christensen. | 30.06.1999 | 11.09.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | birthefrom@gmail.com. |
Sidst opdateret den 10.10.2013 og
angivet som gældende fra 10.10.2013 (4015
dage). |
Ingen historik.
Telefonnummer | 21242226. |
Sidst opdateret den 12.02.2024 og
angivet som gældende fra 10.02.2024 (240
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
21242226 | 10.02.2024 | |
86194233 | 17.05.2000 | 09.02.2024 |
Navne | SØLVSTEN HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 09.09.2011 og
angivet som gældende fra 09.09.2011 (4777
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
SØLVSTEN HOLDING A/S | 09.09.2011 | |
ARKITEKTFIRMA KAARE SØLVSTEN A/S | 30.06.1999 | 08.09.2011 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af 1) en direktør, 2) to medlemmer af bestyrelsen eller 3) den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 09.09.2011 (4777
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| 1 direktør |
2 bestyrelsesmedlemmer |
bestyrelsen |
Ingen historik.
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.