Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Legale ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-08 fjernes Bestyrelse: Jan Mølholm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-08 fjernes Direktion: Jan Mølholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-09-29 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Penzien Facius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-01-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-06-08 fjernes Bestyrelse: Jesper Tullin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-07 fjernes Bestyrelse: Flemming Fausing Brokmose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-24 tilføjes Reelle ejere: Jan Mølholm Hansen, Flemming Fausing Brokmose (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2016-03-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2016-03-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Direktion: Jan Mølholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Ole Jørgen Timm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-11 tilføjes Legale ejere: Habro Fund Management a/s (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-08 fjernes Bestyrelse: Peter Aage Egede Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2011-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 8-10, 1104 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Aage Egede Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Bestyrelse: Ole Jørgen Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og forvaltning og hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: H&F ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2011-07-07)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Navne: ASSCHENFELDT FORVALTNING OG ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Greve Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-03 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Asschenfeldt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-03 fjernes Direktion: Søren Greve Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-31 fjernes Direktion: Claus Linde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Jørgen Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-24 fjernes Bestyrelse: Bent Schøn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-11 fjernes Bestyrelse: Michael Gaarmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-24 tilføjes Direktion: Ole Jørgen Timm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-24 fjernes Direktion: Bent Schøn Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Claus Linde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Gaarmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-05-25 tilføjes Direktion: Bent Schøn Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2004-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 8-10, 1104 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 6-10, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 tilføjes Bestyrelse: Bent Schøn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-11 fjernes Bestyrelse: Søren Greve Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-11 tilføjes Navne: ASSCHENFELDT FORVALTNING OG ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-02-10 fjernes Navne: QUIZ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-11 fjernes Direktion: Søren Greve Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: QUIZ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-29 fjernes Navne: PETER ASSCHENFELDT INTERNET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-09 tilføjes Navne: PETER ASSCHENFELDT INTERNET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-08 fjernes Navne: VICH-M 1114 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 fjernes Binavne: QUIZPLACE A/S, PETER ASSCHENFELDT QUIZPLACE A/S, PETER ASSCHENFELDT INTERNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Direktion: Søren Greve Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-29 fjernes Direktion: Peter Henrik Asschenfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-08 tilføjes Direktion: Peter Henrik Asschenfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Greve Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-08 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 6-10, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-01 tilføjes Binavne: QUIZPLACE A/S, PETER ASSCHENFELDT QUIZPLACE A/S, PETER ASSCHENFELDT INTERNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: VICH-M 1114 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-11)