Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ellegaard | 20.09.2017 | 01.05.2018 | adm. dir |
Kristian Johan Palmberg | 05.06.1997 | 20.09.2017 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.11.1996 | 05.06.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bielidt Rasmussen | 20.09.2017 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ellegaard | 23.11.2009 | 01.05.2018 | bestyrelse |
Steen Damsgård Pedersen | 23.11.2009 | 01.05.2018 | formand |
Kristian Johan Palmberg | 05.06.1997 | 20.09.2017 | bestyrelse |
Leon Giessing Sørensen | 05.06.1997 | 23.11.2009 | formand |
Jens Peter Børsting | 05.06.1997 | 10.01.2007 | bestyrelse |
Jesper Søren Steiness | 05.06.1997 | 10.01.2007 | bestyrelse |
Knud Cordua Mortensen | 05.06.1997 | 10.01.2007 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.11.1996 | 05.06.1997 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.11.1996 | 05.06.1997 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.11.1996 | 05.06.1997 | bestyrelse |