Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Ejerskaber |
Den 2020-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 48, kl. d., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-12-10 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Legale ejere: Joan Merete Bacher, Lene Gunder Bernat (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Navne: AVSB af 18. juli 2016 A/S (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-07-31 fjernes Direktion: Jesper Bacher (direktion) (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-07-18 tilføjes Navne: AVSB af 18. juli 2016 A/S (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-07-17 fjernes Navne: KRISAX HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-18 tilføjes Vedtægter: 2016-07-18 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-07-18 fjernes Bestyrelse: Luis Fernando Bernat Martinez (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 48, kl. d., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Femøgade 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2015-12-17 fjernes Revisor: Hestehavens Revison Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-15 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-06-18 tilføjes Bestyrelse: Joan Merete Bacher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-06-18 fjernes Bestyrelse: Morten Holm Vind (formand) (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-03-09 tilføjes Legale ejere: Joan Merete Bacher, Lene Gunder Bernat (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Holm Vind (formand) (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2009-04-20 fjernes Bestyrelse: Johnny Brian Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Revisor: Hestehavens Revison Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: Per Bjarne Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Direktion: Luis Fernando Bernat Martinez (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 fjernes Bestyrelse: Lars Thiemy Carstensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2007-10-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Thiemy Carstensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Bestyrelse: Arne Juhl Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femøgade 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Femøgade 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Holger Kristiansens Eftf. Sakskøbing og at drive dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-11-22 tilføjes Vedtægter: 2006-11-22 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femøgade 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Bestyrelse: Luis Fernando Bernat Martinez (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2006-05-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Bacher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bacher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Bestyrelse: Morten Holm Vind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2003-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2002-08-15 fjernes Bestyrelse: Michael Serup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Serup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Bestyrelse: Klaus Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Direktion: Luis Fernando Bernat Martinez (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Direktion: Klaus Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 778.214,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2001-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2001-12-18 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2001-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 590.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 tilføjes Navne: KRISAX HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2001-12-18 fjernes Navne: HOLGER KRISTIANSENS EFTF. SAKSKØBING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-19 fjernes Binavne: WINSHIP AF 19/11 1979 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Holm Vind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Luis Fernando Bernat Martinez (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-17 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2000-01-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-29 tilføjes Bestyrelse: Arne Juhl Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Bestyrelse: Erik Steen Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Bestyrelse: Luis Fernando Bernat Martinez (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 fjernes Bestyrelse: Morten Holm Vind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Bacher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Binavne: WINSHIP AF 19/11 1979 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1995-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Koch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Binavne: WINSHIP AF 19/11 1979 ApS, SILKEGRØNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 fjernes Bestyrelse: Erik Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Navne: HOLGER KRISTIANSENS EFTF. SAKSKØBING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-09 fjernes Navne: WIN-KRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-09 fjernes Bestyrelse: Olle Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-10 tilføjes Bestyrelse: Olle Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-10 tilføjes Binavne: WINSHIP AF 19/11 1979 ApS, SILKEGRØNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-10 tilføjes Direktion: Klaus Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1979-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-12-10 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1979-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-10 tilføjes Navne: WIN-KRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1979-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1979-12-10 tilføjes Revisor: Per Bjarne Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 1979-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2001-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AVSA af 18. juli 2016 A/S. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2004-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: AVS af 18. juli 2016 ApS. (offentliggjort 2020-08-27)