Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 1 c., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 fjernes Navne: SUNSITE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Stiftere: ENERGI- & INGENIØRGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-09 fjernes Direktion: Martin Sylvest Lavlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 fjernes Direktion: Arne Christian Lavlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 1 c., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Direktion: Arne Christian Lavlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive solcenter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Navne: SUNSITE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Revisor: A A REVISION I/S, A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 fjernes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Stiftere: ENERGI- & INGENIØRGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Vedtægter: 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)