Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1999-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: VEJRUP EL-SERVICE A/S. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: VEJRUP EL-SERVICE A/S. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: VEJRUP EL-SERVICE A/S. (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-04 tilføjes Vedtægter: 2018-10-04 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-11-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thøgers Mark 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thøgers Mark 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-11-14)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thøgers Mark 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-14 tilføjes Direktion: Kjeld Iskov Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Legale ejere: Kjeld Iskov Hougaard (offentliggjort 2015-03-30)
Den 1999-09-14 tilføjes Navne: K. & L. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-14 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Iskov Hougaard (offentliggjort 2017-10-20)
Den 1999-09-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Stiftere: Kjeld Iskov Hougaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Vedtægter: 1999-09-14 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-10-19)
Den 1999-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)