Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Bestyrelse: Frank Butans Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Direktion: Ib Bent Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Navne: FAIB HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Stiftere: Ib Bent Larsen, Frank Butans Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Selnø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Bestyrelse: Britta Elisabeth Skjald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er - selv eller via datterselskaber - at drive handel, håndværk, investering eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-01-23)
Den 1999-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Navne: FAIB HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 fjernes Navne: L. & C. HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Vedtægter: 1999-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Bestyrelse: Britta Elisabeth Skjald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Ib Bent Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-01-23)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: L. & C. HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: Ib Bent Larsen, Frank Butans Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)