Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Helle Bjerre (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-15 tilføjes Direktion: Mette Pii (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 tilføjes Bestyrelse: Marianne Kildahl Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 fjernes Bestyrelse: Rasmus Juul-Nyholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-31 tilføjes Bestyrelse: Christopher Scott Harrison Penny (formand) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Gauthier Robert A Lambeaux (formand) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Direktion: Helle Bjerre (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-03-31 fjernes Direktion: Lene Sonne Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-05-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Binavne: Hotel Skt. Petri ApS, Ejendomsselskabet Nørregade ApS, Daells Copenhagen ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-14 fjernes Binavne: HOTEL SKT. PETRI A/S, DAELLS COPENHAGEN A/S, Ejendomsselskabet Nørregade A/S (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Skt. Petri ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-10 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKT. PETRI A/S (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Bestyrelse: Lene Sonne Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lene Sonne Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-29 fjernes Bestyrelse: Christina Ingeborgrud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Direktion: Lene Sonne Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-01-29 fjernes Direktion: Henrik Qvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Legale ejere: SOF-12 Skt. Petri Bidco ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 fjernes Legale ejere: Strawberry Fields AB (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-29 fjernes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-11-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-18 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-10-18 fjernes Bestyrelse: Petter Anker Stordalen (formand) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-17 fjernes Bestyrelse: Mads Breder Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Direktion: Henrik Qvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-10-18 fjernes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-03-28 fjernes Bestyrelse: Carl Marcus Carlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Petter Anker Stordalen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-03-28 fjernes Direktion: Carl Marcus Carlsson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-21 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-09-20 fjernes Bestyrelse: Mads Breder Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-21 tilføjes Direktion: Carl Marcus Carlsson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-09-21 fjernes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-06 tilføjes Binavne: Ejendomsselskabet Nørregade A/S (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2018-02-06 tilføjes Vedtægter: 2018-02-06 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-09-08 tilføjes Bestyrelse: Carl Marcus Carlsson (formand) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-09-08 fjernes Bestyrelse: Henrik August Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 tilføjes Legale ejere: Strawberry Fields AB (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-02-07 fjernes Legale ejere: Amaranten Fastighets AB (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Vedtægter: 2016-07-11 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2013-07-01 fjernes Binavne: HOST HOTEL SKT. PETRI A/S, HOST DAELLS COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2013-06-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik August Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 fjernes Bestyrelse: Simen Haare (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 fjernes Direktion: Gisle Tangenes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og leje/udleje hotelejendomme samt drive hotel og restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKT. PETRI A/S (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2013-06-27 fjernes Navne: HOST SKT. PETRI A/S (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2013-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: Amaranten Fastighets AB (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2012-08-30 tilføjes Bestyrelse: Gisle Tangenes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-30 fjernes Bestyrelse: Morten Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 fjernes Bestyrelse: Gisle Tangenes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2011-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2011-08-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Bestyrelse: Gisle Tangenes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-27 fjernes Bestyrelse: John Olof Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-27 tilføjes Direktion: Gisle Tangenes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-27 fjernes Direktion: John Olof Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-20 tilføjes Bestyrelse: Torbjørn Torgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-20 fjernes Bestyrelse: Arild Berreth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Bestyrelse: Arild Berreth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-08 fjernes Bestyrelse: Jan Terje Ludvigsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Navne: HOST SKT. PETRI A/S (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2003-07-03 fjernes Navne: HOST DAELLS COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2000-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 17, 1471 København K (offentliggjort 2000-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Terje Ludvigsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: John Olof Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 tilføjes Navne: HOST DAELLS COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2077 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-01 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2077 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 17, 1471 København K (offentliggjort 2000-02-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-01 tilføjes Binavne: HOST HOTEL SKT. PETRI A/S, HOST DAELLS COPENHAGEN A/S, HOTEL SKT. PETRI A/S, DAELLS COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-02-13)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)