Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Engtoft Holgaard | 29.02.2008 | 23.02.2009 | direktion |
Lars Bo Andersen | 03.02.2003 | 29.02.2008 | direktion |
Flemming Søgaard Sørensen | 16.05.2002 | 03.02.2003 | direktion |
Johan Henrik Dahl | 01.10.1999 | 03.02.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karol Marcinkowski | 29.02.2008 | 23.02.2009 | bestyrelse |
Nis Nissen Burchardt | 29.02.2008 | 23.02.2009 | bestyrelse |
Carsten Toft Boesen | 29.02.2008 | 23.02.2009 | formand |
Jens Johan Torpe | 03.10.2005 | 29.02.2008 | formand |
Lars Bo Andersen | 03.02.2003 | 29.02.2008 | bestyrelse |
Flemming Søgaard Sørensen | 03.02.2003 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Jane Dupont | 16.05.2002 | 03.02.2003 | bestyrelse |
Johan Henrik Dahl | 01.10.1999 | 29.02.2008 | bestyrelse |
Jesper Højberg Christensen | 01.10.1999 | 01.08.2005 | formand |
Ida Vind | 01.10.1999 | 16.05.2002 | bestyrelse |