Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gitte Haar | 22.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Valdemar Juhl | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Palle Johannes Jørgensen | 19.01.2009 | formand |
Brian Norup Refsgaard | 21.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Worm Hansen | 04.10.2006 | 03.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Hoffmeyer | 14.09.2005 | 04.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Ove Kornerup | 25.04.2005 | 19.01.2009 | formand |
Christian Wrede Scherfig | 25.04.2005 | 14.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Tauno Matias Maksniemi | 23.10.2001 | 11.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Carl Flemming Andersen | 11.10.2000 | 25.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Wiese Porsmyr | 11.10.2000 | 25.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Eigil Flaathen | 11.10.2000 | 25.04.2005 | formand |
Claus Juel Hansen | 21.09.1999 | 11.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Anders Huitfeldt | 21.09.1999 | 11.10.2000 | formand |