Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Caspar Müllers Gade 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Navne: KROGGAARD TOTALENTREPRISE KOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Stiftere: Karina Raun Jørgensen, Jane Mølgaard Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Caspar Müllers Gade 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarm Landevej 55, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 1999-11-01)
Den 2000-12-05 tilføjes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Direktion: Lars Mølgaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværker- og entreprenørvirksomhed, handel og investering samt dermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Navne: KROGGAARD TOTALENTREPRISE KOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-04 fjernes Navne: KROGGAARD TOTALENTREPRISE, SDR. OMME ApS (offentliggjort 1999-10-25)
Den 2000-12-05 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Revisor: REVISION VARDE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Vedtægter: 2000-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarm Landevej 55, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 1999-11-01)
Den 1999-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Boulevard 91, 6800 Varde (offentliggjort 1999-10-25)
Den 1999-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Boulevard 91, 6800 Varde (offentliggjort 1999-10-25)
Den 1999-09-29 tilføjes Direktion: Lars Mølgaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Navne: KROGGAARD TOTALENTREPRISE, SDR. OMME ApS (offentliggjort 1999-10-25)
Den 1999-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Revisor: REVISION VARDE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Stiftere: Karina Raun Jørgensen, Jane Mølgaard Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)