Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Kruse Andersen | 26.05.2010 | 13.09.2019 | bestyrelse |
Evald Buttenschøn Eriksen | 12.05.2005 | 13.09.2019 | bestyrelse |
Steen Hansen | 22.06.2000 | 13.09.2019 | bestyrelse |
Tom Albæk Hansen | 22.06.2000 | 25.05.2010 | bestyrelse |
Ole Friis | 22.06.2000 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Jørn Nielsen | 05.04.2000 | 22.06.2000 | bestyrelse |
Bo Helligsøe | 08.09.1999 | 22.06.2000 | bestyrelse |
Carsten Lykke | 08.09.1999 | 22.06.2000 | bestyrelse |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 08.09.1999 | 05.04.2000 | bestyrelse |