Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Amand Holtegaard(virk.: 35) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 5,71 % |
Bo Rygaard(virk.: 149) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0,67 % |
Lene Espersen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 45) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 2,22 % | 2,22 % | 2,22 % |
Pct. | 0 % | 0,41 % | 0,41 % | 1,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Ingemann-Hansen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Ole Feldbæk(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 9,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Rygaard | 01.01.2007 | Marievej 9, 2900 Hellerup |
Lene Espersen | 01.01.2007 | Øresunds Alle 15, 2791 Dragør |
Henrik Amand Holtegaard | 12.06.2012 | Slotsvej 28A, 2920 Charlottenlund |
Morten Skovfoged Tinggaard | 01.12.2022 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ABF WILKENSGÅRDEN ADVOKATERNE,AMALIEGADE 42 POSTBOKS 3054 | 60378312 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Arkitekt Frits Schlegel og hustru Fritze Schlegel, født Graae's Fond | 64356216 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND | 18956047 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DOMUS ADMINISTRATION ApS | 11741630 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
E/F Classensgade | 33523726 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Holtegaard & Partners Advokatfirma | 39209713 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND | 24202135 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Karen Marie Jørgensen og Datters Fond | 13768838 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
PREBEN JOHAN MICHELSENS FOND | 20393033 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Tømrerm. H. og G. Langhoffs Fond | 29496447 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.01.2017 | 0,91 (km) | Amaliegade 42, 1256 København K | Store Kongensgade 59A, 1264 København K |
10.10.2018 | 0,00 (km) | Store Kongensgade 59A, 1264 København K | Store Kongensgade 59A, 1264 København K |
18.03.2019 | 0,00 (km) | Store Kongensgade 59A, 1264 København K | Store Kongensgade 59A, 1264 København K |
KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.10.1999 (9104 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
kristalrent | 35303405 |
kristamorthorst.dk | 43162233 |
KRISTA NYMANN | 15215178 |
Krista og Hans Risagers Fond | 33294743 |
KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND | 24202135 |
Krista Straarup | 32512453 |
Krista Tolstrup Design | 36338687 |
Krista Werdelins kunst | 26764564 |
Kristbjørgs Kunst | 27281168 |
Kristech | 44337053 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Amand Holtegaard(virk.: 35) Dir., Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 |
Bo Rygaard(virk.: 149) Bestyrelsesmedlem, Formand | 71 | 0 | 0 | 1 | 60 | 17 |
Lene Espersen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 45) Bestyrelsesmedlem | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 1 % | 35 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Ingemann-Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 |
Ole Feldbæk(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 123 | 0 | 1 | 3 | 85 | 32 |
Pct. | 23 % | 0 % | 0 % | 10 % | 45 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Amand Holtegaard(virk.: 35) Dir., Bestyrelsesmedlem | 16 | 6 | 3 | 21 |
Bo Rygaard(virk.: 149) Bestyrelsesmedlem, Formand | 73 | 8 | 1 | 90 |
Lene Espersen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 1 | 2 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 45) Bestyrelsesmedlem | 38 | 11 | 1 | 6 |
Sum | 139 | 25 | 6 | 119 |
Pct. | 48 % | 9 % | 2 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Ingemann-Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 8 | 3 | 7 |
Ole Feldbæk(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 25 | 8 | 3 | 7 |
Pct. | 58 % | 19 % | 7 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |